Home > Science, Uncategorized > Trik Menghitung Cepat

Trik Menghitung Cepat

Pusing menghitung matematika. jgn selalu mengandalkan kalkulator….anda bisa menggunakan trik dibawah ini.. agar perhitungan  bisa cepat diselesaikan dan mudah

1. Perkalian 9, 99, atau 999

Quote:
Mengalikan dengan 9 sebenarnya adalah mengalikan dengan 10-1.Jadi, 9×9 sama saja dengan 9 x (10-1) = 9×10-9 = 90-9 = 81.

Ayo coba contoh yang lebih sulit:

46×9 = 46× (10-1) = 460-46 = 414.

Satu contoh lagi:

68×9 = 680-68 = 612.

Untuk perkalian 99, artinya kita mengalikan dengan 100-1.

Jadi, 46×99 = 46 x (100-1) = 4600-46 = 4554.

Kalo udah gitu, kalian semua pasti tahu bahwa perkalian 999 sama dengan perkalian 1000-1

38×999 = 38 x (1000-1) = 38000-38 = 37962.

2. Perkalian 11

Quote:
Perkalian 11 artinya kita menjumlahkan sepasang angka, kecuali bagi angka yang ada di bagian ujungLebih jelasnya gw jelasin di bawah ini :

untuk perkalian 436 dengan 11 mulailah dari kanan ke kiri (selalu dari kanan ke kiri ya)

Pertama tulis 6 lalu jumlahkan 6 dengan angka di sebelahnya yaitu 3 sehingga didapatkan angka 9

Tuliskan 9 disebelah kiri 6.

Lalu jumlahkan 3 dengan 4 untuk mendapat angka 7. Tuliskan angka 7.

Terakhir tuliskan angka yang paling kiri yaitu 4.

Jadi, 436×11 = 4796.

Ayo kita buat contoh yang lebih sulit: 3254×11.

(3)(3+2)(2+5)(5+4)(4) = 35794.

Ingat selalu mulai dari kanan ke kiri yak!

Sekarang contoh yang lebih sulit lagi: 4657×11.

(4)(4+6)(6+5)(5+7)(7).

Mulai dari kanan tuliskan angka 7.

Lalu 5+7=12.

Tuliskan 2 dan simpan angka 1.

6+5 = 11, tambah 1 yang tadi kita simpan = 12.

Sekali lagi tuliskan 2 dan simpan 1.

4+6 = 10, tambah 1 yang tadi kita simpan = 11.

So, tuliskan 1 dan simpan 1.

Terakhir angka paling kiri, 4, tambahkan dengan 1 yang tadi kita simpan.

Jadilah, 4657×11 = 51227 .

Hehehe, mantepkan? ini masih ga terlalu sulit…ayo jalan lagi

3. Perkalian 5, 25, or 125

Quote:
Perkalian dengan 5 sama saja mengalikan dengan 10 lalu di bagi 2, CATATAN : Untuk perkalian dengan 10 cukup tambahkan 0 di dibagian belakang angkaContoh : 1000 x 5 = 5000

Lagi, 12×5 = (12×10)/2 = 120/2 = 60.

Contoh yang lain:

64×5 = 640/2 = 320.

Juga, 4286×5 = 42860/2 = 21430.

Untuk perkalian 25, sama saja kita kalikan dengan 100 (tambahkan dua angka 0 di bagian belakang) kemudian di bagi dengan 4. CATATAN : Untuk pembagian dengan 4, kita bisa juga membagi dengan 2 sebanyak dua kali

64×25 = 6400/4 = 3200/2 = 1600.

58×25 = 5800/4 = 2900/2 = 1450.

Untuk perkalian 125, sama saja kita kalikan dengan 1000 (tambahkan tiga angka 0 di bagian belakang) kemudian di bagi dengan 8. CATATAN : Untuk pembagian dengan 8, kita bisa juga membagi dengan 2 sebanyak tiga kali

32×125 = 32000/8 = 16000/4 = 8000/2 = 4000.

48×125 = 48000/8 = 24000/4 = 12000/2 = 6000.

Mudah kan? hehehe melangkah lagi gan!

4. Mengalikan dua bilangan yang mempunyai selisih 2, 4, atau 6

Quote:
Untuk perkalian seperti ini gw langsung kasi contoh yaAmbil contoh : 12×14. (14 – 12 = 2…jadi metode ini bisa dipakai)

Pertama kita cari angka tengah antara 12 dan 14…So,

12

13

14

(artinya 13 adalah angka tengah), berikutnya kita tinggal membuat perkalian 13 x 13 lalu di kurangi 1…

12×14 = (13×13)-1 = 168.

16×18 = (17×17)-1 = 288.

99×101 = (100×100)-1 = 10000-1 = 9999

Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 4, sama seperti tadi kita cari angka tengahnya…buat pemangkatan, lalu kurangi dengan 4,
Ok ini contohnya :

11×15 = (13×13)-4 = 169-4 = 165.

13×17 = (15×15)-4 = 225-4 = 221.

Jika selisih dua bilangan tersebut adalah 6, sama seperti tadi kita cari angka tengahnya…buat pemangkatan, lalu kurangi dengan 9,
Ok ini contohnya :

12×18 = (15×15)-9 = 216.

17×23 = (20×20)-9 = 391.

Hehehe…trik ini bisa di pakai bukan hanya untuk belasan tapi bisa sampai ribuan…

tambahan trick :

Quote:
perkalian angka yg depannya sama dang angka belakang jumalah harus 10
contohnya:

93X97 = 9021 caranya mengalikan angka belakangnya trus angka depannya dikalikan kemudian ditambahkan lagi
21 = 3X7
90 = (9×9)+9

contoh lain :
86×84 = 7224 <— 6×4 = 24
(8×8)+8 =72 sisa digabungin aja jadi 7224

Quote

Perkalian angka kembar dibelakangnya 5 :

mis :
25×25 = 625

Code:
6=(2x2)+2
25=5x5

contoh lagi :
85×85 =??

Code:
(8x8)+8 =72
5x5=25

jadi hasil 7225
Quote:
1+2+3+4+5+….+49=??
caranya:
(suku pertama + suku terakhir) : 2 x suku terakhir…
jadi:
(1+49) : 2 x 49 = 50 : 2 x 49
= 25 x49
= 1225
Quote:
1. kuadrat 9, 99, 999

9 x 9 = 81
99 x 99 = 9801
999 x 999 = 998001
9999 x 9999 = 99980001

2. perkalian yang bila saatuannya dijumlahkan hasilnya 10 dan berselisih 10 buat puluhannya ,

misal 12 x 28 atau 32 x 48 atau 18 x 22
12 x 28 = 336 —–> 300 + 20 + 16 = (10 x(20+10)) + (2×10) + (2×8)
18 x 22 = 396 —–> 300 + 80 + 16 = (10 x(20+10)) + (8×10) + (8×2)
111 x 129 =14319 –> 14300 + 10 + 9 = (110x(120+10))+(1×10)+(1×9)

3. perkalian yang bila satuannya dijumlah hasilnya 10 dan berselisih 20 buat puluhannya,

misal 12 x 38 , 22×48 dll
12 x 38 = 456 —–> 400 + 40 + 16 = (10 x(30+10))+(2×20)+(2×8)
intinya sama,tinggal satuan terkecil dikaliakan dengan selisih puluhannya, jadi
13 x 47 = 611 —–> 500 + 90 + 21

4. Bilangan segitiga sempurna,
a. merupakan bilangan kelipatan dari angka 3 , 4, 5
b. merupakan hasli dari itungan berikut
misal 3, 4, 5 —-> 4 = ((3×3)-1)/2
5 = ((3×3)+1)/2
5, 12, 13 —-> 12 = 5^2 -1 :2
13 = 5^2 +1 :

Sumber : Kaskus.us
Categories: Science, Uncategorized
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: